KRS 0000043646
NIP9930270738
REGON85252922900000
Nazwa"INTERFREZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERFREZ
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 24 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMICZNA, 144, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 628000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9930270738
data rejestracji 17 wrz 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWOJCIECH KONIECZKO
Beneficjent
MARCIN JÓZEF BRUDEK
zgłaszający - likwidator
MAREK KOCIOK
Beneficjent
MAŁGORZATA KATARZYNA MIGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-14
2018-04-18
BARBARA MIGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-27
2013-02-15
CEZARY LIPKO
Członek Organu Nadzoru
2009-05-27
2014-07-14
PAWEŁ WOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2009-05-27
2013-02-15
MARTYNA MIGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-15
2018-04-18
DOROTA HELENA DZIURAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2013-02-15
2018-04-18
MARIUSZ RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2018-04-18
2019-05-22
RADOSŁAW WIWATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-18
2019-05-22
DAGMARA SZKOŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-04-18
2019-05-22
JANUSZ MIGAŁA
Wspólnik
2001-09-12
2012-05-30
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ DZIURAWIEC
Wspólnik
2001-09-12
2009-05-27
170 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170 000 ZŁ
JÓZEF JAROSZ
Wspólnik
2001-12-10
2003-09-25
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38 000 ZŁ
STANISŁAW ROCZNIAK
Wspólnik
2001-12-10
2009-05-27
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38 000 ZŁ
PAWEŁ DZIURAWIEC
Wspólnik
2010-07-13
2018-04-18
315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315 000,00 ZŁ
BARBARA MIGAŁA
Wspólnik
2012-05-30
2018-04-18
313 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 313 000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-04-18
2021-08-24
628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 628.000,00 ZŁ
27832003100000
DANIEL KOCIOK
Prokurent
2018-04-18
2021-03-15
PROKURA ODDZIELNA
MARCIN BRUDEK
Likwidator
2020-12-09
2021-08-24
WOJCIECH KONIECZKO
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O.
MAREK KOCIOK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ MIGAŁA
PREZES
2001-09-12
2013-02-15
PAWEŁ DZIURAWIEC
WICEPREZES
2001-09-12
2013-02-15
PAWEŁ DZIURAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2013-02-15
2018-04-18
STANISŁAW ROCZNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-25
2018-04-18
BARBARA MIGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-15
2018-04-18
MARCIN BRUDEK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-18
2020-12-09
2001-09-12
2020-12-09
"INTERFREZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie