KRS 0000075050
REGON59035712700000
NazwaFABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW
Data rejestracji 21 gru 2001 (23 lata temu) 21 gru 2001
Data usunięcia 11 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 49, OSIEDLE NIEWIADÓW, 97-225, UJAZD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14521000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3615Z PRODUKCJA MATERACÓWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLICI USŁUGOWEJIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHWspólnik
2001-12-21
2006-05-11
29.042 UDZIAŁY PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 14.521.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
59033824200000
BOŻENA JOLANTA LIBERDA
Prokurent
2001-12-21
2002-08-27
SAMOISTNA
BOGUMIŁ JÓZEF AUGUSTOWSKI
Prokurent
2002-08-27
2004-11-09
SAMOISTNA
JADWIGA SIEDLARSKA
Prokurent
2003-10-13
2006-05-11
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU;
LESZEK MARIAN RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-21
2002-08-27
JOANNA ZOFIA JEŻYŃSKA ZIÓŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-26
2004-07-16
CEZARY KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2004-07-16
2004-11-09
BOGUMIŁ JÓZEF AUGUSTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-09
2006-05-11
MIROSŁAW PAWEŁ MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2006-05-11
BOŻENA JOLANTA LIBERDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-23
2006-05-11
DARIUSZ JEZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-21
2002-08-27
ZYGFRYD JULIAN GARBACZ
PREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2003-10-13
BOŻENA JOLANTA LIBERDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-27
2003-10-13
BOŻENA JOLANTA LIBERDA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2005-12-23
2001-12-21
2005-04-12
NIEWIADÓW, 97-225, UJAZD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie