KRS 0000024511
Nazwa"AGFA FINANCE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGFA FINANCE POLSKA
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 11 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 195 A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH"AGFA FINANCE N.V." Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI-BELGIA UL.KORTENBERGLAAN NR 71, KOD POCZTOWY 1000
Wspólnik
2001-07-03
2015-05-11
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ TOMASZ CHĄDZYŃSKI
Prokurent
2001-07-03
2014-06-04
ŁĄCZNA
ELŻBIETA ALINA MATUSZEWSKA BENDUCKA
Likwidator
2014-06-04
2015-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU,A W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.
MAREK PUŁTORAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2003-08-22
MACIEJ GRZEGORZ BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2003-08-22
WOJCIECH SŁAWOMIR PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-22
2008-02-27
STEFAN MICHAŁ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-22
2011-12-09
BART VAN ISTERDAEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-11
2014-06-04
GUIDO VERBAET
PREZES ZARZĄDU
2001-07-03
2005-08-11
JANUSZ ANDRZEJ WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2014-06-04
MAKSYMILIAN JAKUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2004-08-16
2001-07-03
2014-06-04
"AGFA FINANCE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-03
2003-12-15
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 158, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie