KRS 0000074379
REGON01641010000000
NazwaFOTOSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOTOSTOP
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 24 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 630, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6521Z LEASING FINANSOWY #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOJACEK SŁAWOMIR JAMIOŁKOWSKI
Prokurent
2001-12-18
2003-07-14
SAMOISTNA
MARIAN WOJCIECH KAZAŁA
Prokurent
2003-07-14
2007-12-24
SAMOISTNA
Wspólnik
2001-12-18
2002-02-26
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01202848900000
ANDRZEJ SŁAWOMIR BOGUCKI
Wspólnik
2001-12-18
2007-12-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500ZŁOTYCH
JERZY MACIEJ ZYGMUNT
Wspólnik
2001-12-18
2002-03-21
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
PAWEŁ WIETECHA
Powiernik
2005-12-16
2007-12-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE, PRZY CZYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAKSYMILIAN JAKUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2005-06-28
ALEKSANDRA HELENA KUNKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2002-03-21
ANDRZEJ BOGUSŁAW SZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-07-14
ANDRZEJ SŁAWOMIR BOGUCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2007-12-24
JACEK SŁAWOMIR JAMIOŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-14
2003-12-23
ANDRZEJ BOGUSŁAW SZYDŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2003-12-23
ANDRZEJ BOGUSŁAW SZYDŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2005-06-28
2001-12-18
2003-12-23
EURO IMAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-18
2004-07-19
WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 630, WARSZAWA, 03-944, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie