KRS 0000192328
NIP5213282893
REGON01566103000000
NazwaOKTALITE TECHNIKA OŚWIETLENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKTALITE TECHNIKA OŚWIETLENIOWA
Data rejestracji 16 lut 2004 (21 lat temu) 16 lut 2004
Data usunięcia 12 mar 2010 12 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 630, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAOKTALITE LICHTTECHNIK GMBH
Wspólnik
2004-02-16
2010-03-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
JANUSZ TUNKIEWICZ
Likwidator
2009-01-29
2010-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
THOMAS KORFLÜR
CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU)
2008-07-10
2009-01-29
WILFRIED GROSSKINSKY
PREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2008-07-10
2004-02-16
2009-01-29
OKTALITE TECHNIKA OŚWIETLENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-16
2009-01-29
AL. WILANOWSKA, 93, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie