KRS 0000265367
NIP5272523097
REGON14072367800000
NazwaAGFA GRAPHICS SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGFA GRAPHICS SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 paź 2006 (18 lat temu) 05 paź 2006
Data usunięcia 13 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 195A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2870000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2006-10-05
2007-07-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
AGFA GRAPHICS N.V.
Wspólnik
2007-07-24
2012-11-13
5.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.870.000,00 ZŁ
STEFAN MICHAŁ PIOTROWSKI
Prokurent
2007-10-23
2012-11-13
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ SUCHODOLSKI
Prokurent
2007-10-23
2008-01-22
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ GRZEGORZ ZATORSKI
Prokurent
2008-01-22
2012-11-13
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA BOGDAŃSKA
Prokurent
2009-02-27
2012-11-13
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CRAIG LEWIS DARBEY
PREZES ZARZĄDU
2006-10-05
2007-07-24
MORITZ BERNHARD ROGGER
PREZES ZARZĄDU
2007-07-24
2011-06-03
MORITZ BERNHARD ROGGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-03
2012-11-13
WOJCIECH SŁAWOMIR PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-24
2012-03-19
RONALD DOCKX
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2012-11-13
FREDERIK DEHING
PREZES ZARZĄDU
2011-06-03
2012-11-13
MICHAŁ WIESŁAW ŚLIZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-03
2012-11-13
2006-10-05
2007-07-24
TANORA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-05
2007-07-24
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie