KRS 0000088905
REGON01031924800000
NazwaIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIP POLSKA
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 26 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1910400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASUPRAFIN S.A.
Wspólnik
2002-02-07
2005-05-10
19.104 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY STO CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.910.400 (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH
AUDIO MEDIA INVESTMENT S.A.
Wspólnik
2005-05-10
2007-02-26
19104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1910400 ZŁOTYCH
OSKAR TUŁODZIECKI
Likwidator
2005-12-19
2007-02-26
MARC DUGIMONT
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2007-02-26
JEAN-PIERRE WILWERDING
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2007-02-26
JULIEN JOSEPH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2007-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LAURENT BRAUN
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2002-12-10
RALPH SIEBENALER
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2005-12-19
VINCENT DE DORLODOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-27
2005-12-19
2002-02-07
2005-12-19
IP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-07
2002-04-24
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-24
2003-02-27
KŁOBUCKA, 23, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie