KRS 0000024557
REGON01732818000000
NazwaSONATA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSONATA BROKER
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 07 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRÓJECKA, 64, WARSZAWA, 02-094, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMADARIUSZ KILJAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2007-09-07
WŁODZIMIERZ BARTUZIN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2004-11-05
DANUTA MICHALINA BORATYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2004-11-05
ELŻBIETA TOKARSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2007-09-07
EWA KILJAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2006-05-23
JERZY ROMAN WIĘCKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-23
2007-09-07
JERZY ROMAN WIĘCKOWSKI
Wspólnik
2001-07-03
2007-09-07
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁOTYCH
ELŻBIETA TOKARSKA
Wspólnik
2001-07-03
2007-09-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
EWA KILJAŃCZYK
Wspólnik
2001-07-03
2007-09-07
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁOTYCH
WOJCIECH JACEK BORATYŃSKI
Wspólnik
2001-07-03
2004-11-05
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁOTYCH.
EWA KILJAŃCZYK
Likwidator
2006-05-23
2007-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JERZY ROMAN WIĘCKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-03
2006-05-23
WOJCIECH JACEK BORATYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2004-11-05
WOJCIECH ANTONI TARNACHIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-05
2006-05-23
WOJCIECH TARNACHIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-03
2002-09-06
2001-07-03
2006-05-23
SONATA BROKER - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-03
2003-07-16
PODWALE, 17, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-16
2006-05-23
PODWALE, 11, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie