KRS 0000267299
NIP5252382162
REGON14076829600000
NazwaPOL ACTIVOS SOBRE PLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOL ACTIVOS SOBRE PLANO
Data rejestracji 08 lis 2006 (18 lat temu) 08 lis 2006
Data usunięcia 17 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZAMOCKA, 8, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10585600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252382162
data rejestracji 29 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEALVARO BOADA SUAREZ
Wspólnik
2006-11-08
2006-12-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
1980-06-02
ALEJANDRO BAIGORRI MORENO-LUQUE
Wspólnik
2006-11-08
2006-12-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
1979-12-07
AIGA EASTERN EUROPE INVESTMENTS S.A.R.L.
Wspólnik
2006-12-22
2019-10-23
211.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.585.600,00 ZŁ
INTERMEDIACIÓN Y PATRIMONIOS S.L.
Wspólnik
2019-10-23
2023-07-17
211.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.585.600,00 ZŁ
ALVARO BOADA SUAREZ
Likwidator
2021-05-11
2023-07-17
1980-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU
ALEJANDRO BAIGORRI MORENO-LUQUE
PREZES ZARZĄDU
2006-11-08
2017-12-05
1979-12-07
ALVARO BOADA SUAREZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-08
2017-12-05
1980-06-02
ALVARO BOADA SUAREZ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-05
2021-05-11
1980-06-02
2006-11-08
2021-05-11
POL ACTIVOS SOBRE PLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-08
2006-12-29
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 4/6, WARSZAWA, 00-333, WARSZAWA, POLSKA
2006-12-29
2007-11-26
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-26
2008-09-18
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-18
2016-01-28
SŁOMIŃSKIEGO, 5, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie