KRS 0000258188
NIP5252365407
REGON14058589700000
NazwaGREENFIELDS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREENFIELDS INVESTMENT
Data rejestracji 31 maj 2006 (18 lat temu) 31 maj 2006
Data usunięcia 31 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZAMOCKA, 8, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOSE MARIA MARTINEZ LOSCOS
Wspólnik
2006-05-31
2009-10-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
PABLO MARTIN DELGADO
Wspólnik
2007-06-19
2009-10-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
1978-01-11
FORESTCITY TRADING & INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2009-10-13
2018-02-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
TOWERVIEW TRADING & INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2009-10-13
2015-05-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PABLO MARTIN DELGADO
Wspólnik
2017-04-03
2018-02-02
20 UDZAIŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
1978-01-11
Wspólnik
2018-02-02
2018-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
36415915800000
MACIEJ MAREK GŁADYSZ
Prokurent
2009-05-21
2015-09-30
PROKURA SAMODZIELNA DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA HELENA WOŁODŹKO
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2018-07-31
JOSE MARIA MARTINEZ LOSCOS
PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2014-06-26
PABLO MARTIN DELGADO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-08
2014-02-10
1978-01-11
2006-05-31
2007-11-08
ZAJĄCZKA, 9A, WARSZAWA, 01-518, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-08
2014-03-18
LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-18
2016-09-26
SZAMOCKA, 8, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie