KRS 0000461262
NIP7010379370
REGON14666690600000
NazwaBRILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JASNA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBRILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JASNA 1
Data rejestracji 08 maj 2013 (11 lat temu) 08 maj 2013
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPAUL SINGER
Beneficjent
1944-08-22
PAUL SINGER
reprezentant
1944-08-22
PIOTR RYMASZEWSKI
Wspólnik
2013-05-08
2013-05-29
Wspólnik
2013-05-29
2020-12-16
14666717100000
PAUL SINGER
Beneficjent
POŚREDNI UDZIAŁ W OCTAVA SA, KTÓRA POSIADA 79,55% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. BRILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE BĘDĄCA JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI REPREZENTOWANA JEST W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI WCHODZI: MONIKA NIEWIADOMSKA - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-08
2020-12-16
14664220200000
2013-05-08
2014-08-27
FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2014-08-27
2017-10-17
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie