KRS 0000035815
NIP7392508428
REGON51058721700000
Nazwa"LEGIZ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPAŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"LEGIZ" W UPAŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 25 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GŁOWACKIEGO, 28, OLSZTYN, 10-448, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 46939360,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 46939360,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4693936
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #152 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #45 BUDOWNICTWO #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4010 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #4020 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCHJANINA GIZELBACH
Prokurent
2002-05-28
2003-01-08
ŁĄCZNA
ADAM CHEŁCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-09-30
GRZEGORZ STULGIS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-09-30
JAN FRANCISZEK JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-10-28
WOJCIECH MARCELI JEŻOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-10-28
BARBARA SZLACHTA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2008-08-05
STANISŁAW ZDZISŁAW KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2008-08-05
ZDZISŁAW TADEUSZ BOROWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2013-06-25
BARBARA REMISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-05
2013-06-25
TOMASZ ZDZISŁAW BOROWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-05
2013-06-25
HANNA ALINA MATEJUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-10-28
HENRYK GRADOWSKI
Powiernik
2005-03-15
2013-06-25
TADEUSZ GRABOWSKI
Kurator
2008-06-19
2011-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANINA GIZELBACH
PREZES ZARZĄDU
2008-08-05
2013-06-25
LECH ANDRZEJ GIZELBACH
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2008-08-05
RYSZARD RUDNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2002-05-28
WŁODZIMIERZ BAKUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2002-05-28
FRANCISZEK KSAWERY GAJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2001-10-19
MARIUSZ OLENDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2001-10-19
GRAŻYNA MISZKIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2002-05-28
ZBIGNIEW BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2002-05-28
RYSZARD URBAN
CZLONEK ZARZĄDU
2002-05-28
2003-01-08
2001-08-21
2009-05-20
"LEGIZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie