KRS 0000109073
REGON00445722200000
Nazwa"MILFOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMILFOR
Data rejestracji 29 kwi 2002 (22 lata temu) 29 kwi 2002
Data usunięcia 21 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KASPRZAKA, 18, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2821 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2871 PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2913 PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW #2922 PRODUKCJA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWO - MAGAZYNOWYCH #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2952 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2953 PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW #2924 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3220 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIOLIMPIA SKÓRA
Prokurent
2002-04-29
2005-10-21
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW DUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-10-21
JERZY ŁOPATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-10-21
STANISŁAW MARCINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-10-21
ALEKSANDER SURAŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-10-21
JAN WŁADYSŁAW PASTORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-10-21
ZDZISŁAW ŚNIADACH
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-10-21
TADEUSZ GRABOWSKI
Powiernik
2002-04-29
2005-10-21
HENRYK GRADOWSKI
Kurator
2002-04-29
2005-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ RZECZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-29
2005-10-21
ZDZISŁAW STANISŁAW KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-29
2005-10-21
2002-04-29
2005-10-21
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-29
2005-10-21
"MILFOR" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-29
2005-10-21
KASPRZAKA, 18, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
2002-04-29
2005-10-21
2811 - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2002-04-29
2005-10-21
2821 - PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
2002-04-29
2005-10-21
2851 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2002-04-29
2005-10-21
2852 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ REALIZOWANA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU
2002-04-29
2005-10-21
2871 - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2002-04-29
2005-10-21
2913 - PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW
2002-04-29
2005-10-21
2922 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ PODNOŚNIKOWYCH I CHWYTAKÓW
2002-04-29
2005-10-21
2932 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
2002-04-29
2005-10-21
2952 - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA ORAZ MASZYN BUDOWLANYCH
2002-04-29
2005-10-21
2953 - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI, PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZETWÓRSTWA TYTONIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie