KRS 0000114609
NIP7393015219
REGON51086097200000
Nazwa"MERIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMERIN
Data rejestracji 23 maj 2002 (22 lata temu) 23 maj 2002
Data usunięcia 01 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WASZYNGTONA, 24, BIAŁYSTOK, 15-274, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEJAN PRUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-03-23
LECH BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-03-23
MARIAN LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-03-23
HENRYK GRADOWSKI
Powiernik
2007-09-06
2007-10-15
LECH PIOTR BOGUCKI
Wspólnik
2002-05-23
2005-05-12
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁ
IZABELA BEATA MILEWSKA
Wspólnik
2002-05-23
2005-05-12
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
MAREK PILECKI
Wspólnik
2005-05-12
2005-11-14
10 UDZIAŁÓW PO 2.500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000,00 ZŁ.
TOMASZ EUGENIUSZ MIKULEWICZ
Wspólnik
2005-11-14
2006-08-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ
PIOTR MICHAŁ CIASTEK
Wspólnik
2006-08-28
2021-02-01
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
BOHDAN TALLAT
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-05-23
2006-03-23
PIOTR MICHAŁ CIASTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-23
2015-02-10
2002-05-23
2007-09-06
"MERIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-06
2007-10-15
"MERIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2002-05-23
2005-03-03
KOŁOBRZESKA, 38, OLSZTYN, 10-434, OLSZTYN, POLSKA
2005-03-03
2006-03-23
POPRZECZNA, 13, OLSZTYN, 10-339, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie