KRS 0000038765
REGON47168228500000
NazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "SOKRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "SOKRA"
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TARGOWA, 02, ŁÓDŹ, 90-022, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #361 PRODUKCJA MEBLI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYTOMASZ EUGENIUSZ MIKULEWICZ
Likwidator
2008-02-29
2014-04-29
PAWEŁ MARCINIAK
Kurator
2007-01-26
2008-03-05
JERZY SOBIESZKODA
Wspólnik
2001-08-28
2004-04-01
20 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE)
BOLESŁAW JAN KRASIŃSKI
Wspólnik
2001-08-28
2004-04-01
20 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE)
MIROSŁAW WIESŁAW BRYSIK
Wspólnik
2001-08-28
2004-04-01
20 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE)
Wspólnik
2004-04-01
2024-06-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ
19209578000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE: PREZES, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT, JEDNAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST UPRZEDNIA ZGODNA UCHWAŁA CAŁEGO ZARZĄDU. W ZAKRESIE DOKUMENTÓW BANKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BOLESŁAW JAN KRASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2008-02-29
MIROSŁAW WIESŁAW BRYSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2008-02-29
JERZY STANISŁAW SOBIESZKODA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2008-02-29
2001-08-28
2008-02-29
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "SOKRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie