KRS 0000052457
REGON00140520700000
NazwaINTERNATIONAL INVESTMENT TRADE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaINTERNATIONAL INVESTMENT TRADE SERVICE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 19 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 3, OLSZTYN, 10-413, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 48121560,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#174 PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #361 PRODUKCJA MEBLI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMSAMIR JAJJAWI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2007-09-28
FRANZ JOSEPH GOLUCKE
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2007-09-28
ROLF DEMUTH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2017-06-19
HEINRICH GRIEM
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2005-09-02
JOACHIM RUDOLPH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2005-09-02
TOMASZ GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2017-06-19
MAREK JASIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2017-06-19
HENRYK GRADOWSKI
Powiernik
2007-07-27
2017-06-19
MM INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN GMBH
Wspólnik
2001-10-12
2007-01-05
1227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.527.720 ZŁOTYCH
SCHIEDER EUROPA HOLDING GMBH
Wspólnik
2001-10-12
2007-01-05
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.484.800 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-10-12
2017-06-19
714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.109.040ZŁ.
51000799300000
ROLF DEMUTH
Wspólnik
2007-01-05
2017-06-19
1907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.012.520 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
STEFAN TKACZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2017-06-19
JADWIGA TURKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2017-06-19
FRANCISZEK OTTO FISAHN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2006-09-19
DANIELA MARIA KUCHARSKA MAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2006-09-19
2001-10-12
2007-01-04
MAZURSKIE MEBLE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-04
2007-04-04
INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ
2007-04-04
2009-05-21
INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie