KRS 0000072620
NIP8390405535
REGON77056540900000
Nazwa"FLAIR POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFLAIR POLAND
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Data usunięcia 17 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA KILIŃSKIEGO, 1, KOBYLNICA, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15832000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWJOANNA KATARZYNA CHWIAŁKOWSKA
Prokurent
2008-05-29
2011-08-17
SAMOISTNA
ROLF DEMUTH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2004-10-04
HEINRICH GRIEM
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2004-10-04
PETER RICHARD KRAUSE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2003-05-14
WALTER STEFAN FREI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2005-12-08
SAMIR JAJJAWI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2005-12-08
ALFRED GABELMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2005-12-08
1968-06-14
KAROL LANGE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-20
2005-12-08
"FLAIR POLSTERMOBEL" GMBH & CO. KG
Wspólnik
2001-12-20
2005-09-29
10.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.062.500 ZŁOTYCH
SCHIEDER EUROPA HOLDING GMBH
Wspólnik
2001-12-20
2007-01-08
31.664 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.832.000 ZŁOTYCH
IMS UPHOLSTERY HOLDING GMBH
Wspólnik
2007-01-08
2008-06-05
31.664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.832.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-06-05
2010-12-17
31.664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.832.000,00 ZŁ
14108789400000
Wspólnik
2010-12-17
2011-08-17
31.664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.832.000,00 ZŁ
09128175500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZNTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WINICJUSZ JULIUSZ IWAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2011-08-17
PATRICK BOŻYDAR KACZMAREK
PREZES
2001-12-20
2011-08-17
ADELA RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2008-05-29
ANDRZEJ KENSBOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-17
2010-06-01
2001-12-20
2009-12-28
KOLEJOWA, 21, KOBYLNICA, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA
Zasoby leśne, Irkuck
10 500,00 zł
3 675,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie