KRS 0000010985
NIP7390203593
REGON00041663400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "JUTRZENKA-DOBRE MIASTO" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "JUTRZENKA-DOBRE MIASTO"
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Data usunięcia 24 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JEZIORAŃSKA, 16, DOBRE MIASTO, 11-040, DOBRE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMZOFIA BARBARA NARKOWICZ
Likwidator
2001-10-26
2009-06-24
TADEUSZ GRABOWSKI
Likwidator
2006-10-30
2009-06-24
GRAŻYNA SZYSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-09-13
JADWIGA GAJOWNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-09-13
MARIA LEWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-09-13
HALINA BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-09-13
KRYSTYNA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-09-13
BOŻENA SMUŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-09-13
IRENA MASŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2006-09-01
JAN MATYSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2006-09-01
MIECZYSŁAWA DEPTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2006-09-01
HELENA CENACEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2005-08-18
TADEUSZ GRABOWSKI
Powiernik
2006-10-30
2009-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ZOFIA BARBARA NARKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-05-07
2001-10-26
JANINA ŚLISKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-07
2001-09-13
LESZEK SOBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-07
2001-09-13
TERESA RAGIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2001-10-26
2001-05-07
2001-10-26
SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "JUTRZENKA-DOBRE MIASTO"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie