KRS 0000068249
NIP7392938028
REGON51071344900000
Nazwa"FUNDUSZ PÓŁNOCNY" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUNDUSZ PÓŁNOCNY
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 29 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLNA, 40, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2557100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2557100,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25571
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJMAŁGORZATA RUDNICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2007-09-25
ALEKSANDER SURAŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2006-07-13
JULIE ESTELLE SUNDERLAND
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2002-04-18
HUBERTUS JAN VAN DER VAART
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2011-09-29
PIOTR JANUSZ ZAPRZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2007-08-09
KRZYSZTOF TADEUSZ MULARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2005-07-11
MONIKA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-11
2007-09-25
TOMASZ PRZEMYSŁAW RÓŻAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-04-28
BOŻENA STANISŁAWA OLEJNIK WOJDAT
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2003-11-14
PAWEŁ WOJCIECH GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-28
2009-09-03
SYLWIA AGATA RYBICKA
Likwidator
2010-10-25
2011-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR GENERALNY- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
SYLWIA AGATA RYBICKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2010-10-25
2001-12-14
2010-10-25
"FUNDUSZ PÓŁNOCNY" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-14
2003-01-16
LINKI, 5, OLSZTYN, 10-534, OLSZTYN, POLSKA
2003-01-16
2004-09-03
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 1, OLSZTYN, 10-457, OLSZTYN, POLSKA
2004-09-03
2005-07-11
POLNA, 40, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie