KRS 0000036229
NIP6750001751
REGON35051154800000
NazwaDESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 16 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FABRYCZNA, 13, KRAKÓW, 31 - 553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32720000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 32720000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji32720000
Dane podatkowe
NIP 6750001751
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAKRZYSZTOF TĘTNOWSKI
Beneficjent
STEFAN KACZOR
reprezentant
MACIEJ GRZEGORZ JARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-22
2015-08-24
SEBASTIAN LECH BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-22
2016-04-14
MACIEJ SERGIUSZ MEYER
Członek Organu Nadzoru
2015-08-24
2016-05-16
JEAN-NOËL FRANÇOIS REYNAUD
Członek Organu Nadzoru
2015-12-21
2016-05-16
STÉPHANE LAUGERY
Członek Organu Nadzoru
2016-04-14
2016-05-16
HENRYK BĄK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2002-04-18
REGINA ANIELA OCHOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2006-08-22
ANDRZEJ STEFAN MANIA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2003-07-22
JERZY ALEKSANDER POŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2003-07-22
WALDEMAR RUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2015-12-21
BOGUSŁAW WŁADYSŁAW KACZMARCZYK
Prokurent
2009-04-09
2009-07-29
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF TĘTNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ W POLMOS SP. Z O.O. (KRS: 0000502520) - KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - POPRZEZ KONTROLOWANIE SPÓŁKI KARLSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000446172)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIAN EDWARD ĆWIERTNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2009-04-17
ANDRZEJ STANISŁAW GRELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2004-07-28
JANUSZ WOJCIECH GŁADYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-17
2009-11-25
LESZEK WOJTAN
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2012-06-22
ALICJA KOWALSKA GRUDZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2002-04-18
MARIAN EDWARD ĆWIERTNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-16
2002-04-18
ANTONI WACŁAW JEŻAK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-22
2016-02-23
ANTONI WACŁAW JEŻAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-23
2016-05-16
JOLANTA ELŻBIETA GRUZDOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2016-05-16
GEORGES GAROZZO
PREZES ZARZĄDU
2016-02-23
2016-05-16
2001-08-16
2016-05-16
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-16
2016-05-16
DESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-16
2016-05-16
FABRYCZNA, 13, KRAKÓW, 31 - 553, KRAKÓW, POLSKA
2015-08-26
2016-05-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-08-26
2016-05-16
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-08-26
2016-05-16
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-08-26
2016-05-16
4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2015-08-26
2016-05-16
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2015-08-26
2016-05-16
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-08-26
2016-05-16
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-08-26
2016-05-16
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-08-26
2016-05-16
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2015-08-26
2016-05-16
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie