KRS 0000124138
NIP7280008264
REGON00427091400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNI-FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNI-FILM"
Data rejestracji 24 lip 2002 (22 lata temu) 24 lip 2002
Data usunięcia 01 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KILIŃSKIEGO, 210, ŁÓDŹ, 93- 106, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #6420 TELEKOMUNIKACJA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAJANUSZ ANDRZEJ FLORCZAK
Wspólnik
2002-07-24
2010-07-01
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH
"POLCORP HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-07-24
2003-03-20
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 PLN
010812836
JACEK DUSZYŃSKI
Wspólnik
2003-03-20
2010-07-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
DOMINIK SEBASTIAN GRALKA
Likwidator
2009-02-13
2010-07-01
JAROSŁAW BAUC
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2003-03-20
JANUSZ WOJCIECH GŁADYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2003-03-20
ALEKSANDER JERZY KAPPES
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2003-03-20
TADEUSZ ZBIGNIEW WYDERKA
Powiernik
2003-06-06
2009-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.
JANUSZ ANDRZEJ FLORCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2003-03-20
JACEK MARIUSZ DUSZYŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2003-03-20
PIOTR JERZY TWARDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-24
2003-03-20
MARCIN JAN PAŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-20
2009-02-13
2002-07-24
2003-06-06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNI-FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie