KRS 0000057806
REGON01736278000000
Nazwa"DEESIGN" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"DEESIGN" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 15 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #361 PRODUKCJA MEBLI #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHKRZYSZTOF PIOTR KRÓLIKOWSKI
Wspólnik
2003-07-07
2003-09-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KEMPARA
Wspólnik
2001-11-06
2002-08-20
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 PLN
ROMAN KUCHTA
Wspólnik
2001-11-06
2002-10-31
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW JÓZEF GŁOWACKI
Wspólnik
2002-10-31
2003-01-14
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁOTYCH
STANISŁAW STEFAN RACHELSKI
Wspólnik
2003-01-14
2003-07-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁOTYCH
"CONTRACTHOTEL" GMBH
Wspólnik
2003-09-03
2019-10-15
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF KEMPARA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-06
2002-08-20
ROMAN KUCHTA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-20
2002-10-31
STANISŁAW JÓZEF GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-31
2003-02-11
MICHAŁ SOŁCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-07
2005-08-12
KRZYSZTOF JAN WORLICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-12
2006-02-24
RITA MARIA JANECKA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-24
2019-10-15
KINGA WIOLETTA JAŁOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2003-02-11
2003-05-26
EMILIA EWA BARANIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2004-06-07
2001-11-06
2002-10-31
KRZYCKIEGO, 6, WARSZAWA, 02-052, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-31
2003-04-11
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 44, MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 01-381, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-11
2005-08-12
ŻURAWIA, 22, MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-12
2006-11-17
AL. JEROZOLIMSKIE, 151, MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-17
2006-11-29
-----, -----, MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
2006-11-29
2015-02-12
ALEJA KRAKOWSKA, 285, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie