KRS 0000023241
REGON01632058300000
Nazwa"INTERSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERSOFT
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 02 sie 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-621, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEDANUTA BARBARA BŁASZKÓW SULEJ
Wspólnik
2001-09-06
2002-08-02
24 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH.
STANISŁAW SKRZYŃSKI
Wspólnik
2001-06-27
2001-09-06
60 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ
MARLENA MAŁGORZATA DROŻDŻ
Wspólnik
2001-09-06
2002-08-02
36 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAN WORLICKI
Likwidator
2002-03-15
2002-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW SKRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2001-09-06
MARLENA MAŁGORZATA DROŻDŻ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2001-09-06
MARLENA MAŁGORZATA DROŻDŻ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2002-03-15
2001-06-27
2002-03-15
"INTERSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie