KRS 0000007716
REGON27346366500000
Nazwa"BT KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBT KATOWICE
Data rejestracji 20 kwi 2001 (23 lata temu) 20 kwi 2001
Data usunięcia 28 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 5, OPOLE, 45-667, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4012000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663 PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664 PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #1411 WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412 WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHPRZEDS.PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE BUDOWNICTWA "PROBET" SPÓŁKA Z O.O. KATOWICE
Wspólnik
2001-04-20
2001-10-30
3681 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI ŁĄCZNEJ 368 100 ZŁ.
008061538
CGS BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOLE
Wspólnik
2001-04-20
2004-01-29
40120 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW:4.012.000,00ZŁOTYCH
011895439
"TRANS PROBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KATOWICE
Wspólnik
2001-04-20
2001-10-30
4012 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 401 200 ZŁ.
271219814
Wspólnik
2004-01-29
2004-09-28
40120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4012000,00 ZŁ.
01189543900000
MARIUSZ ZBIGNIEW KOCĘBA
Prokurent
2002-04-30
2004-01-29
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, O ILE ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ROBERT CIACH
PREZES ZARZĄDU
2001-04-20
2002-04-30
MACIEJ JACEK MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-20
2004-01-29
SŁAWOMIR EUGENIUSZ KŁAPSA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-30
2004-01-29
KRZYSZTOF JAN WORLICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-29
2004-09-28
2001-04-20
2002-11-21
73 PUŁKU PIECHOTY, 1, KATOWICE, 40-474, KATOWICE, POLSKA
2002-11-21
2004-05-05
SZPITALNA, 3A-7, OPOLE, 45-010, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie