KRS 0000049535
NIP8991028468
REGON93075689600000
NazwaTBG WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTBG WROCŁAW
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Data usunięcia 18 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA MICHALCZYKA, 3, WROCŁAW, 53-657, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3426000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA"WROCŁAWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-03
2011-09-01
1.713 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.713.000 (JEDEN MILION SIEDEMSET TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
930390538
Wspólnik
2001-10-03
2003-12-23
1.713 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.713.000 (JEDEN MILION SIEDEMSET TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01189543900000
Wspólnik
2003-12-23
2012-07-18
3.426 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.426.000 (TRZY MILIONY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY )ZŁOTYCH
53051504700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDZANIA, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
JACEK ZALEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2002-11-07
JACEK ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2002-11-07
2004-07-22
MACIEJ MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2004-07-22
2006-05-26
CZESŁAW NIERZWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2006-05-26
2007-07-12
MARIUSZ SOLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2012-07-18
WOJCIECH JÓZEF JANAS
PREZES ZARZĄDU
2007-07-31
2012-07-18
WITOLD JAN RUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-03
2002-11-07
WITOLD JAN RUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-11-07
2004-07-22
WITOLD JAN RUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2004-07-22
2007-07-31
JOACHIM AUGUSTIN MALECHA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-03
2002-05-22
2001-10-03
2012-07-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-03
2012-07-18
TBG WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-03
2012-07-18
KAZIMIERZA MICHALCZYKA, 3, WROCŁAW, 53-657, WROCŁAW, POLSKA
2001-10-03
2012-07-18
2661A - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH
2001-10-03
2012-07-18
2663Z - PRODUKCJA MASY BETONOWEJ
2001-10-03
2012-07-18
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-10-03
2012-07-18
4550Z - WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
2001-10-03
2012-07-18
7132Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2001-10-03
2012-07-18
142 - WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY
2001-10-03
2012-07-18
1411Z - WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA
2001-10-03
2012-07-18
1413Z - WYDOBYWANIE ŁUPKÓW
2001-10-03
2012-07-18
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie