KRS 0000048843
REGON53163209700000
NazwaBETON TOWAROWY POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBETON TOWAROWY POMORZE
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Data usunięcia 28 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 5, OPOLE, 45-667, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1430A KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (Z WYJĄTKIEM SIARKONOŚNYCH) #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHWspólnik
2001-10-03
2004-09-28
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ
01189543900000
Wspólnik
2001-10-03
2002-08-29
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600000,00 ZŁ.
81106289000000
JAN KANIGOWSKI
Prokurent
2002-03-21
2004-01-28
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN KEMPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-03
2004-01-28
ANDRZEJ MARIUSZ RECLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-03
2002-03-21
MACIEJ JACEK MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-21
2004-01-28
KRZYSZTOF JAN WORLICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2004-09-28
JOACHIM AUGUSTIN MALECHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-03
2002-03-21
2001-10-03
2004-04-28
SZPITALNA, 3A-7, OPOLE, 45-010, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie