KRS 0000125468
REGON01520616400000
Nazwa"VISION MEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVISION MEBEL
Data rejestracji 02 sie 2002 (22 lata temu) 02 sie 2002
Data usunięcia 10 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KRAKOWSKA, 285, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLIWspólnik
2002-08-02
2002-10-22
7.000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500.000 ZŁ
01310656000000
Wspólnik
2002-10-22
2018-04-10
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁOTYCH
01736278000000
PAWEŁ BIELA
Wspólnik
2004-11-18
2007-01-10
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000 ZŁ
PIOTR BIELA
Wspólnik
2004-11-18
2005-09-12
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000 ZŁ
Wspólnik
2005-09-12
2018-04-10
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.125.000,00 ZŁ
01552587000000
Wspólnik
2007-01-10
2018-04-10
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
30040956000000
WOJCIECH PIETRUSZKA
Powiernik
2012-05-31
2018-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MONIKA URSZULA PAJĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2003-02-14
STANISŁAW JÓZEF GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2003-02-14
RYSZARD GRZEGORZ PIEGRZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-10
2018-04-10
MONIKA URSZULA PAJĄK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2004-09-27
BARBARA AGATA MIAZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2004-09-27
MICHAŁ SOŁCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-27
2004-11-18
MICHAŁ SOŁCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-18
2005-09-12
PIOTR BIELA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-18
2005-09-12
BARBARA AGATA MIAZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2006-03-06
PIOTR JÓZEF ŁYCZKO
PREZES ZARZĄDU
2006-03-06
2007-01-10
2002-08-02
2003-06-16
"UNI HOTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-16
2012-05-31
"VISION MEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-31
2018-03-29
"VISION MEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-08-02
2003-04-11
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 44, WARSZAWA, 01-381, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-11
2004-09-27
ŻURAWIA, 22, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-27
2004-11-18
GORASZEWSKA, 6, WARSZAWA, 02-910, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-18
2006-06-09
AL. JEROZOLIMSKIE, 151, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie