KRS 0000103835
NIP8510109616
REGON81052171700000
Nazwa"MIĘDZYNARODOWE TARGI SZCZECIŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIĘDZYNARODOWE TARGI SZCZECIŃSKIE
Data rejestracji 29 mar 2002 (22 lata temu) 29 mar 2002
Data usunięcia 22 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRUGA, 6-8, SZCZECIN, 70-777, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10095200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8510109616
data rejestracji 30 paź 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYLUCJAN BĄBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-24
2003-10-28
ANNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2005-04-28
MIROSŁAW MOROZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2006-09-20
ZENON GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2006-09-20
LESZEK SZWABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2003-10-28
ROMAN KOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2019-06-06
ANDRZEJ BENDIG WIELOWIEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-17
2019-08-22
MAREK STAWARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-06
2019-08-22
ADAM SZEWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2011-10-26
PRZEMYSŁAW GARDOCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2007-09-13
GMINA SZCZECIN
Wspólnik
2002-03-29
2019-08-22
46.849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.369.800,00 ZŁ.
811684232
Wspólnik
2002-03-29
2006-09-20
5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
00003060400000
Wspólnik
2002-03-29
2011-03-18
4.673 (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 934.600 ZŁ (DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
81002528900000
DARIUSZ UKLEJA
Prokurent
2003-05-05
2006-09-20
ŁĄCZNA
JACEK GIERAŁTOWSKI
Prokurent
2006-09-20
2018-04-18
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JOANNA MARIA POCZOBUTT
Prokurent
2010-07-21
2018-04-18
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAŁGORZATA BARBARA LIS
Likwidator
2018-08-16
2019-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, 2. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI DO 20% (DWADZIEŚCIA PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, PREZES ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ WAGNER
DYREKTOR GENERALNY
2002-03-29
2002-08-24
JOANNA MARIA POCZOBUTT
DYREKTOR D/S FINANSOWYCH
2002-03-29
2003-05-05
JOANNA MARIA POCZOBUTT
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
2003-05-05
2010-07-21
EDWARD STEPANIAN
DYREKTOR GENERALNY
2002-08-24
2003-05-05
MAŁGORZATA BARBARA LIS
DYREKTOR D/S ORGANIZACJI I MARKETINGU
2002-03-29
2003-05-05
MAŁGORZATA BARBARA LIS
DYREKTOR GENERALNY
2003-05-05
2018-08-16
2002-03-29
2018-08-16
"MIĘDZYNARODOWE TARGI SZCZECIŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie