KRS 0000042729
REGON01616079000000
NazwaCENTRUM INFORMATYKI ZETO-ZOWAR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM INFORMATYKI ZETO-ZOWAR
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 16 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 190, WARSZAWA, 00-608, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANECZESŁAW POKORA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2002-06-28
MAREK ŁAKOMIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2007-10-16
BARBARA POHL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2004-06-14
MARIAN URBAN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2007-10-16
ZBIGNIEW SOWA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2007-10-16
MAREK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-10-16
WALDEMAR KĘPSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-10-16
ANDRZEJ CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-10-16
WACŁAW FAŁDYGA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-10-16
RYSZARD ŁUSZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2007-10-16
KAZIMIERZ KLEPACKI
Likwidator
2006-03-29
2007-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZAWIERAJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGAJĄCYCH ZOBOWIĄZANIA UPOWAŻNIENI SĄ: -PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-PREZES ZARZĄDU, -PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ BONKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-12
2005-08-19
KAZIMIERZ KLEPACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2005-08-19
KAZIMIERZ KLEPACKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-19
2006-03-29
KRYSTYNA JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2005-08-19
WOJCIECH PIOTR KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-19
2006-03-29
2001-09-12
2001-11-29
"CENTRUM INFORMATYKI "ZETO-ZOWAR" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-29
2006-03-29
CENTRUM INFORMATYKI ZETO-ZOWAR SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie