KRS 0000552596
NIP5213694070
REGON36126944900000
NazwaIBAKTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIBAKTERIA
Data rejestracji 10 kwi 2015 (9 lat temu) 10 kwi 2015
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROŚCIŃSKA, 5, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213694070
data rejestracji 30 sty 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPAWEŁ BIELSKI
Beneficjent
AGNIESZKA MAJEWSKA
reprezentant
Wspólnik
2015-04-10
2020-12-21
940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000,00 ZŁ
00120887200000
Wspólnik
2020-12-21
2022-01-21
940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000 ZŁ
38704938300000
AGNIESZKA MAJEWSKA
Likwidator
2021-02-04
2022-01-21
PAWEŁ BIELSKI
Beneficjent
DYREKTOR SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA MAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-03-13
2021-02-04
ANNA WÓJTOWICZ KRAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2018-05-22
ELŻBIETA SAPIJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2018-05-22
JANUSZ JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2018-08-20
MAGDALENA MASNA BOŃDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2018-05-22
MARTA OWSIANKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2018-05-22
MARCIN MIZGALSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-25
2020-03-13
2015-04-10
2021-02-04
IBAKTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie