KRS 0000084312
NIP5213124450
REGON01713237500000
NazwaSC 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSC 5
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 05 mar 2024 05 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMIANDRZEJ KARLIŃSKI
Wspólnik
2002-01-23
2013-03-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
STANISŁAW ŁUKASIK
Wspólnik
2002-01-23
2013-03-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
ZBIGNIEW JÓZEF MARGIELEWSKI
Wspólnik
2002-01-23
2010-01-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
PIOTR MARGIELEWSKI
Wspólnik
2010-01-29
2013-03-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z TERESĄ MARGIELEWSKĄ I KAROLINĄ MARGIELEWSKĄ
TERESA ANNA MARGIELEWSKA
Wspólnik
2010-01-29
2013-03-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z KAROLINĄ MARGIELEWSKĄ I PIOTREM MARGIELEWSKIM
MICHAŁ JAN RUSINIAK
Wspólnik
2013-03-04
2014-04-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
RYSZARD KULESZA
Wspólnik
2014-04-08
2015-03-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA ANNA JAROŃ KOWALSKA
Wspólnik
2015-03-18
2024-03-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
KAROLINA SYLWIA MARGIELEWSKA
Wspólnik
2010-01-29
2013-03-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z TERESĄ MARGIELEWSKĄ I PIOTREM MARGIELEWSKIM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ KARLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2013-03-04
MAGDALENA TERESA RUSINIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-04
2014-04-08
RYSZARD KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2015-03-18
KATARZYNA ANNA JAROŃ KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-18
2024-03-05
2002-01-23
2013-03-04
"IMPREGNACJA DREWNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-23
2013-03-04
AKERMAŃSKA, 3, WARSZAWA, 02-759, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-04
2014-04-08
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 103, WARSZAWA, 01-355, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-08
2017-08-02
STAWY, 5, WARSZAWA, 02-467, WARSZAWA, POLSKA
2017-08-02
2021-06-29
UL. OKOPOWA, 47, WARSZAWA, 01-059, WARSZAWA, POLSKA
1440-SEE.711.1087.2022.ERK
2022-09-28
2022-10-03
3250821.46 PLN
1431-723.789358.2022
Urząd Skarbowy Warszawa - Wola
1440-SEE.711.1087.2022.ERK
2022-09-28
2022-10-03
5225830.5 PLN
1431-723.789329.2022
Urząd Skarbowy Warszawa - Wola
1440-SEE.711.1087.2022.ERK
2022-09-28
2022-10-03
2251094.37 PLN
1431-723.789411.2022
Urząd Skarbowy Warszawa - Wola
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie