KRS 0000456196
NIP5223005304
REGON14660916200000
NazwaSC 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSC 3
Data rejestracji 26 mar 2013 (11 lat temu) 26 mar 2013
Data usunięcia 21 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW #12 GÓRNICTWO RUD URANU I TORU #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA.JANUSZ OPAWSKI
Prokurent
2014-05-29
2014-11-04
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Prokurent
2015-11-20
2016-03-07
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Prokurent
2016-05-10
2016-07-06
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ JAN RUSINIAK
Wspólnik
2013-03-26
2014-05-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAMIL AKTHAR HUSSAIN
Wspólnik
2014-05-29
2020-12-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAGDALENA TERESA RUSINIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-26
2014-05-29
KAMIL AKTHAR HUSSAIN
PREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2020-12-21
2013-03-26
2019-01-08
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 103, WARSZAWA, 01-355, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie