KRS 0000348637
NIP5252474007
REGON14227812000000
NazwaERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lut 2010 (15 lat temu) 10 lut 2010
Data usunięcia 05 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2010-02-10
2016-07-05
14181901500000
LESZEK JAN LERCH
Wspólnik
2011-03-16
2016-07-05
SEBASTIAN ŁYCZBA
Wspólnik
2011-03-16
2015-08-04
MAREK ANDRZEJ MUSIAŁ
Wspólnik
2011-03-16
2016-07-05
ANNA MARIA SIROCKA
Wspólnik
2011-03-16
2016-07-05
DOROTA SNARSKA KUMAN
Wspólnik
2011-03-16
2012-08-31
MICHAŁ RYBUS
Wspólnik
2011-03-16
2014-08-12
ARTUR WOJCIECH ŻWAK
Wspólnik
2011-03-16
2016-07-05
ADAM FORNALIK
Wspólnik
2011-03-16
2012-08-31
ROBERT PAWEŁ KLIMACKI
Wspólnik
2011-03-16
2016-07-05
BRENDAN PAUL O'MAHONY
Prokurent
2013-02-11
2016-02-02
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA MARIA STARECKA
Prokurent
2015-03-30
2016-02-02
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA MARIA STARECKA
Likwidator
2016-02-02
2016-07-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. CZŁONKIEM ZARZĄDU ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JACEK KĘDZIOR - PREZES ZARZĄDU ORAZ JACEK HRYNIUK - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-10
2016-02-02
14181901500000
2010-02-10
2010-04-09
ERNTS&YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-04-09
2016-02-02
ERNST&YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie