KRS 0000405728
NIP1080011703
REGON14594152300000
NazwaDELOITTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELOITTE POLSKA
Data rejestracji 20 gru 2011 (13 lat temu) 20 gru 2011
Data usunięcia 24 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080011703
data rejestracji 01 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEWspólnik
2011-12-20
2019-05-24
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.100,00 ZŁOTYCH
00623320200000
MARIA RZEPNIKOWSKA
Wspólnik
2011-12-20
2017-03-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW SEBASTIAN KUBOSZEK
Wspólnik
2011-12-20
2013-04-17
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 ZŁOTYCH
PIOTR KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2011-12-20
2019-05-24
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW SEBASTIAN KUBOSZEK
Wspólnik
2017-03-02
2019-05-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PIOTR KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI
Likwidator
2018-10-26
2019-05-24
RADOSŁAW SEBASTIAN KUBOSZEK
Likwidator
2018-10-26
2019-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB C) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB D) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MACIEJ PAWEŁ KRASOŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-18
2018-05-25
DARIUSZ MARCIN SZKARADEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-18
2017-08-22
PAWEŁ RYSZARD NOWOSADKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2018-05-25
KRZYSZTOF PNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-19
2017-08-22
KRZYSZTOF PNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-22
2018-05-25
PIOTR ŚWIĘTOCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-19
2017-08-22
PIOTR ŚWIĘTOCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-22
2018-05-25
MAREK JAN TURCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-18
2018-05-25
WACŁAW NITKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-18
2013-04-17
PIOTR EUGENIUSZ WALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-18
2013-04-17
2011-12-20
2018-10-26
DELOITTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-20
2016-09-05
AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie