KRS 0000051809
REGON00637658000000
NazwaPOLSKI AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKI AUDYT
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 26 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1481500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #2211 WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTHUR ANDERSEN HOLDINGS INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2001-10-11
2003-01-29
771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 385.500 PLN
TOMASZ BIESKE
Wspólnik
2002-05-07
2005-05-17
631 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 315.500 PLN
RENATA BARBARA HAYDER
Wspólnik
2002-05-07
2005-12-28
632 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 316.000 PLN
DULEEP ARJUNA ALUWIHARE
Wspólnik
2002-05-07
2005-12-28
1.069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 534.500 PLN
KRZYSZTOF KUCHARSKI
Wspólnik
2002-05-07
2005-05-17
632 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 316.000 PLN
ANDREW STANLEY KARBOWNICZEK
Wspólnik
2005-05-17
2005-12-28
154 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77000 ZLOTYCH
ELŻBIETA BARBARA BUCZEK
Wspólnik
2005-05-17
2005-12-28
154 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77000 ZLOTYCH
ZYGMUNT STANISŁAW GILARSKI
Likwidator
2011-01-25
2012-07-26
ALBIN BOMBIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-02-03
MAZ KRUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-10-10
RENATA BARBARA HAYDER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2006-02-03
ALICJA ANNA JARUGA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DULEEP ARJUNA ALUWIHARE
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2005-07-14
KRZYSZTOF KUCHARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2005-05-17
RENATA BARBARA HAYDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2003-01-29
ANDREW KARBOWNICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-07
2004-03-12
ZYGMUNT STANISŁAW GILARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-14
2011-01-25
2001-10-11
2005-12-28
ARTHUR ANDERSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-28
2011-01-25
POLSKI AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-11
2006-03-08
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie