KRS 0000201552
NazwaSTOWARZYSZENIE ANDERSEN ALUMNI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANDERSEN ALUMNI
Data rejestracji 25 mar 2004 (20 lat temu) 25 mar 2004
Data usunięcia 19 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAURSZULA GĄSIOR
Likwidator
2013-10-17
2014-02-19
WOJCIECH KONRAD CAPUTA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2014-02-19
JOANNA DOROTA BYCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2014-02-19
DOBROSŁAWA ANNA SNOPCZYŃSKA WIATRZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2014-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH WYMAGANE SĄ PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PAWEŁ STEFAN SMOLEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-25
2013-02-14
URSZULA GĄSIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-25
2013-10-17
MONIKA ALEKSANDRA NACHYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-25
2013-10-17
ELŻBIETA BARBARA BUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2013-10-17
2004-03-25
2013-10-17
STOWARZYSZENIE ANDERSEN ALUMNI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie