KRS 0000158786
NIP5262697016
REGON01546763400000
NazwaERNST&YOUNG ACADEMY OF BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaERNST&YOUNG ACADEMY OF BUSINESS
Data rejestracji 15 kwi 2003 (21 lat temu) 15 kwi 2003
Data usunięcia 27 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262697016
data rejestracji 22 maj 2003
status Czynny
07128000030000003112513033
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
27102010260000100204391538
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
29102010260000190204391546
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
34128000030000003112513032
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
40128000030000003112513021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
61128000030000003112513031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
68128000030000003112513002
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
74102010260000190204391512
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
95128000030000003112513001
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKAZIMIERZ LEON KLONECKI
Beneficjent
IWONA KOZERA
Beneficjent
PAWEŁ PIOTR BUKOWIŃSKI
Beneficjent
MATEUSZ POCIASK
Beneficjent
KRZYSZTOF HUBERT KWIECIŃSKI
zgłaszający - prokurent
Wspólnik
2003-04-15
2008-05-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
00202718000000
MARINOS ATHANASSIOU
Wspólnik
2003-04-15
2006-08-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-05-09
2015-02-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
00202718000000
JACEK HRYNIUK
Prokurent
2012-10-17
2015-02-27
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ADAM KĘDZIOR
Prokurent
2014-07-07
2015-02-27
PROKURA SAMOISTNA
ELŻBIETA BARBARA BUCZEK
Prokurent
2014-09-05
2015-02-27
PROKURA SAMOISTNA
ANDREW STANLEY KARBOWNICZEK
Prokurent
2004-10-04
2011-10-04
SAMOISTNA
NEIL ALEKSANDER HUGHES
Prokurent
2010-02-02
2011-10-04
PROKURA SAMOISTNA
BRENDAN PAUL O'MAHONY
Prokurent
2011-10-04
2012-10-17
SAMOISTNA
KAZIMIERZ LEON KLONECKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA)
IWONA KOZERA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA)
PAWEŁ PIOTR BUKOWIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA)
MATEUSZ POCIASK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARINOS ATHANASSIOU
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2012-08-07
BENTE ELIZABETH PEDERSEN ŁUCZKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-15
2006-08-11
BRIAN CONNOLLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-04
2010-08-26
MAGDALENA OLEKSIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-26
2015-02-27
URSZULA GĄSIOR
PREZES ZARZĄDU
2012-08-07
2014-09-05
MARINOS ATHANASSIOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-04
2014-09-05
2003-04-15
2015-02-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-15
2015-02-27
ERNST&YOUNG ACADEMY OF BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-15
2015-02-27
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2008-05-09
2015-02-27
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2008-05-09
2015-02-27
8559A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
2008-05-09
2015-02-27
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2008-05-09
2015-02-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2008-05-09
2015-02-27
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2008-05-09
2015-02-27
7430Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
2008-05-09
2015-02-27
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2008-05-09
2015-02-27
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2008-05-09
2015-02-27
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-05-09
2015-02-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie