KRS 0000055986
NIP7951013862
REGON65013992100000
NazwaSTADNINA KONI STUBNO SPÓŁKA Z OO W STUBNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTADNINA KONI STUBNO SPÓŁKA Z OO W STUBNIE
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 19 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STUBNO, 37-723, STUBNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4081100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARIAN KOŁODZIEJ
Powiernik
2007-02-08
2009-11-19
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-10-23
2003-05-22
40.811,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY OSIEMSET JEDENAŚCIE) PO 100,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4.081.100 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
010344708
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2003-05-22
2009-11-19
40.811 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY OSIEMSET JEDYNAŚCIE) PO 100 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4.081.100 (CZTERY MILIONY OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
BARBARA ANNA ZUBRZYCKA
Likwidator
2006-09-07
2009-11-19
KAZIMIERA NORWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2007-11-12
URSZULA ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2007-11-12
DARIUSZ NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2007-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ SIKORA
PREZES
2001-10-23
2006-09-07
2001-10-23
2006-09-07
STADNINA KONI STUBNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie