KRS 0000371563
NIP1132820634
REGON14269543700000
NazwaASSETS MANAGEMENT BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaASSETS MANAGEMENT BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 lis 2010 (14 lat temu) 26 lis 2010
Data usunięcia 12 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15348659,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15348659,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15348659
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHLikwidator
2019-01-10
2020-02-12
14151760400000
MARIUSZ BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2017-09-21
SŁAWOMIR ADAM GIERSBERG
Członek Organu Nadzoru
2017-09-21
2020-02-12
ANNA KATARZYNA OZIMSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-04
2020-02-12
JERZY KRAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2010-11-26
2014-10-22
PIOTR ANDRZEJ ĆWIK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-26
2013-02-11
MACIEJ JULIAN DACIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-11-26
2013-02-11
WOJCIECH GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-26
2012-01-24
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-26
2011-10-25
MACIEJ PIETRAS
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2020-02-12
JERZY BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-02-11
2014-10-22
PIOTR PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-11
2014-02-19
ROBERT SUFIN
Członek Organu Nadzoru
2014-02-19
2017-10-04
STANISŁAW FRANCISZEK JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2016-07-06
MONIKA HAŁUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-25
2020-02-12
2010-11-26
2019-01-10
ASSETS MANAGEMENT BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
ASSETS MANAGEMENT BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI
4 SYNC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ BAGIŃSKI
"FABRYKA PZO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CT ŻURAW SPÓŁKA AKCYJNA RECYCLING PARK CHODZIEŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KOLEJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI ZAKŁAD ODZYSKU ENERGII "KAMIONKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA PRAWNA MARIUSZ BAGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA MARIUSZ BAGIŃSKI - DORADZTWO SPÓŁKA Z OGARANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KAPITAŁ I POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RECYCLING PARK BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AIS INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAPITAŁ I POŻYCZKA - MARIUSZ BAGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI FINANCEWELL - KRZYSZTOF ROŻKO SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI VANDA NOVAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DIGNITATIS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA EVG FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA EQUITY FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWASŁAWOMIR ADAM GIERSBERG
"BUD-BANK LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA GPV I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA WINVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAANNA KATARZYNA OZIMSKA
"TB OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INNOVATION NEST GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA BASTION VENTURE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ASI SMART FUTURE 4.0 HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAJERZY KRAWIEC
JABS SOKÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA GALERIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SOKÓŁKA - SIEĆ DYSTRYBUCJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SOKÓŁKA MONTAŻ I SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VRG SPÓŁKA AKCYJNA "WÓLCZANKA" SPÓŁKA AKCYJNA MOLMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "SOKÓŁKA - ZAKŁAD PRODUKCJI FRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED SPECTRA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COLLAR TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ TUDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CRACOVIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA WYSPA SKARBÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "SCAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA SCAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR ANDRZEJ ĆWIK
"UNIFET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA SKYLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI INNOVATION NEST GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA GPV I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ENEA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VC3.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ JULIAN DACIEWICZ
BASTION VENTURE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ASI SMART FUTURE 4.0 HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAWOJCIECH GRZYBOWSKI
"SILGAN METAL PACKAGING TCZEW" SPÓŁKA AKCYJNA MNI SPÓŁKA AKCYJNA LARK.PL SPÓŁKA AKCYJNA ARDEA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA VRG SPÓŁKA AKCYJNA GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA "RELPOL" SPÓŁKA AKCYJNA CHEMIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BBF MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA LAST MOMENT SPÓŁKA AKCYJNA "PROGRESS INWESTYCJE JEDYNKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EKO RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SUPERNOVA IDM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNARYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
GALERIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERNATIONAL LEGAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PARABOLA PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ROMB SPÓŁKA AKCYJNA RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PARABOLA IDS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SUPERNOVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA GGH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARABOLA ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MKF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EMER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREMIUM INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HFC INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMMOFIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPRAND INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "R. AND R.ADV. SECUNDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OPTIGIS SPÓŁKA AKCYJNA PZO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWHS BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA JAWNA BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIRD&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI SOHO PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KALDER A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GWW CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMFANIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METRO SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ YINGKE BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA KOMANDYTOWA META GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA INGENIUM ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KENZAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TANITA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA MYRAGE 25 SPÓŁKA AKCYJNA MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAVENHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GO-GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA "STOWARZYSZENIE POLSKO CHIŃSKA RADA BIZNESU ONE4SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AQUILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GMZ.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GWW GRYNHOFF I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I DORADCY PODATKOWI SPÓŁKA PARTNERSKA ORINASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RG VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA MOST SPOŁECZNY" DOBRA FORMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWE BIURO WYCEN I ANALIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KENZAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RDM MANAGEMENT KONSTANCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INKAMPANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SLEDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWHS WOJCIECHOWSKI SPRINGER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA MODENA HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MODENA HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WILCZA 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IVENSEN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LM PAY SPÓŁKA AKCYJNAMACIEJ PIETRAS
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA VM INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MYRAGE 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENT FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA DOBRA FORMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAVA MIŃSKA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAVA MIŃSKA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SOHO CREATIVE HOUSING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VISTA APARTAMENTY WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIŃSKA KORSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJERZY BARTOSIEWICZ
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA "3B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA WWA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DOM MAKLERSKI "PARTNER" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA LZMO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI TRUE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR PIETRZAK
WINQBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INFINITY8 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA SPEED UP INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA UVERA SPÓŁKA AKCYJNA BRIMSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROBERT SUFIN
MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA WINVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA E-FUND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTANISŁAW FRANCISZEK JÓŹWIAK
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KULTURY INNOVATION NEST GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNAMONIKA HAŁUPCZAK
"ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA EDITEL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "CARCOM WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA "APENA" SPÓŁKA AKCYJNA TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA RUCH ON-LINE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CFT PRECYZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KOLEJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA BWHS BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA JAWNA SOHO PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOMIANKI PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM TUREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM RUDA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ YINGKE BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA KOMANDYTOWA MYRAGE 25 SPÓŁKA AKCYJNA "STOWARZYSZENIE POLSKO CHIŃSKA RADA BIZNESU GLOBE FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AQUILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LISTELLA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4 PUBLIC DORADZTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWHS WOJCIECHOWSKI SPRINGER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA MODENA HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA FABRYKA AMUNICJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMBRELLA PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA KSIĘGARNIE "ELEKTRONIKA" M.BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI SPÓŁKA AKCYJNA ROMB SPÓŁKA AKCYJNA BANK - AGROBANK SPÓŁKA AKCYJNA PZO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA SAMAX SPÓŁKA AKCYJNA SŁUŻEW WYNAJEM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ETRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE "STUDIO TEATRALNE KOŁO"Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL