KRS 0000045047
NIP5871491707
REGON19180526700000
Nazwa"POLINORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLINORD
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 19 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPOKOJNA, 3, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9635000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #0502B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWIESŁAW ZBIGNIEW BUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2003-10-17
PIOTR KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-28
2008-03-27
JUSTYNA JADWIGA FRANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2010-02-19
WOJCIECH JERZY ANTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2006-06-14
ROBERT TADEUSZ WIJATA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-14
2010-02-19
BOGUSŁAW FRANCISZEK KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2010-02-19
WŁODZIMIERZ GRZEGORZ ŻEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-06-28
ANDRZEJ BARSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2003-10-17
DARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-05-22
KAROL WŁADYSŁAW CHOWANIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2005-09-02
GRAŻYNA MARIA STALMACH
Wspólnik
2001-09-19
2004-09-08
2.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.092.500 ZŁOTYCH
WIESŁAW ZBIGNIEW BUDKIEWICZ
Wspólnik
2001-09-19
2003-05-22
1.465 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.465.000
KAROL WŁADYSŁAW CHOWANIEC
Wspólnik
2001-09-19
2004-06-28
3.679 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.839.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-05-22
2004-06-28
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
19250839900000
Wspólnik
2003-05-22
2005-03-24
2.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.275.000 ZŁOTYCH
85043710900000
Wspólnik
2004-06-28
2010-02-19
19.269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.634.500,00 ZŁ
19005643800000
JOANNA MONIKA ŁAKOMSKA
Prokurent
2008-10-08
2009-05-04
ŁĄCZNA
KATARZYNA REMBALSKA
Prokurent
2005-09-02
2007-12-12
SAMOISTNA
PIOTR MIECZYSŁAW DUKOWSKI
Prokurent
2007-12-12
2008-03-27
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JAN JERZY CISKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2004-10-12
ANDRZEJ STANISŁAW KLEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2003-02-12
TOMASZ KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-24
2003-02-12
ŁUKASZ MARCIN CHOWANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-22
2003-10-17
WIESŁAW ZBIGNIEW BUDKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-17
2004-09-08
ALINA TERESA KLINKUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-30
2004-06-28
WOJCIECH JERZY ANTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2005-09-02
SŁAWOMIR ROMAN ANTONIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-17
2005-09-02
BOGUSŁAW FRANCISZEK KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-02
2008-04-30
KATARZYNA REMBALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-12
2008-09-30
2001-09-19
2003-02-12
KARTOSZYNO, 84-111, KARLIKOWO, POLSKA
2003-02-12
2003-05-22
SPOKOJNA, 3, KARTOSZYNO, 84-111, KARLIKOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie