KRS 0000408498
NIP5882214176
REGON22038417700000
NazwaPROMECO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPROMECO
Data rejestracji 17 sty 2012 (13 lat temu) 17 sty 2012
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KLIMKA, 10, GOŚCICINO, 84-241, GOŚCICINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3854000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3854000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,25 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3083200
Dane kontaktowe
Email PROMECO@PROMECO.PL
Dane podatkowe
NIP 5882214176
data rejestracji 15 mar 2007
status Czynny
15175013250000000027728812
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
89236000050000004550287649
90236000050000004550287631
93175013250000000027728863
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
60175013250000000030537025
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYTEEMU PIENIHÄKKINEN
Prokurent
2020-05-06
2020-11-04
PROKURA SAMOISTNA
SAMULI ILMARI LAINE ZAMOJSKI
Prokurent
2013-02-21
2014-03-24
PROKURA SAMOISTNA
SAMULI ILMARI LAINE ZAMOJSKI
Prokurent
2016-01-08
2016-03-03
PROKURA SAMOISTNA
MATTI OLAVI PURSIAINEN
Prokurent
2016-03-22
2018-09-03
PROKURA SAMOISTNA
JENNI ROSIINA VON VEH
Beneficjent
VILLE TAPANI RITAKORPI
Beneficjent
JENNI ROSIINA VON VEH
zgłaszający - członek zarządu
MATTI PURSIAINEN
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-02-27
PETER KOISTINEN
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-02-06
ESA MATTI PYÖRIÄ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-02-27
JANI LEPPÄNEN
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-02-27
ZBIGNIEW OLGIERD MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-17
2013-02-06
AKI TUONONEN
Członek Organu Nadzoru
2013-02-06
2013-02-27
SAMULI LAINE ZAMOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-06
2013-02-21
JUHA-VILLE ILMARI LIIPO
Członek Organu Nadzoru
2013-02-27
2014-06-23
MATTI OLAVI PURSIAINEN
Członek Organu Nadzoru
2013-02-27
2014-03-24
ESA TAPANI HEIKKINEN
Członek Organu Nadzoru
2013-02-27
2014-03-24
JENNI ROSIINA VON VEH
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNEGO WSPÓLNIKA - PROMECO OY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZY LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAN JERZY CISKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2013-02-27
AKI MARKO TUONONEN
PREZES ZARZĄDU
2013-02-27
2014-03-24
SAMULI ILMARI LAINE ZAMOJSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2016-01-08
ANTTI JUSSI OJALA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-08
2016-03-03
JENNI ROSIINA VON VEH
PREZES ZARZĄDU
2016-03-03
2021-07-23
KARI GRANFORS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2018-09-03
MATTI OLAVI PURSIAINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-03
2019-10-01
MAGDALENA ANNA SKRZYPKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-01
2020-11-04
TEEMU VILHELM PIENIHÄKKINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-04
2021-07-23
2012-01-17
2021-07-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2012-01-17
2021-07-23
PROMECO SPÓŁKA AKCYJNA
2012-01-17
2021-07-23
KLIMKA, 10, GOŚCICINO, 84-241, GOŚCICINO, POLSKA
2020-05-06
2021-07-23
2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2020-05-06
2021-07-23
28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-05-06
2021-07-23
25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2020-05-06
2021-07-23
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2020-05-06
2021-07-23
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2020-05-06
2021-07-23
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie