KRS 0000024452
REGON19039736900000
Nazwa"KORAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORAL
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 28 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZA DWORCEM, 13, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 29880000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#03 RYBACTWO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOGUSŁAW FRANCISZEK KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-13
2010-04-30
JUSTYNA FRANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-13
2010-04-30
ROBERT WIJATA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-11
2010-04-30
DARIUSZ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-13
2008-08-11
HENRYK BERNARD MIELEWCZYK
Wspólnik
2001-07-02
2007-03-01
3.968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.760.000 ZŁOTYCH
ŻANETA ANNA MIELEWCZYK
Wspólnik
2001-07-02
2004-12-30
16 UDZIAŁÓW PO 7500,- WARTOŚĆ 120.000,-
Wspólnik
2007-03-01
2010-10-28
3984 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.880.000,- PLN
19005643800000
ANDRZEJ LITWIC
Prokurent
2010-04-30
2010-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ZOFIA KRYSTYNA PIENIĄŻEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2007-06-13
ŻANETA ANNA MIELEWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2007-06-13
MACIEJ SZENEJKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2002-01-28
ANDRZEJ LITWIC
PREZES ZARZĄDU
2007-06-13
2010-04-30
PIOTR JAROSŁAW TORŁOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-29
2010-04-30
BOGUSŁAW FRANCISZEK KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2010-10-28
ROBERT TADEUSZ WIJATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-30
2010-10-28
ELŻBIETA IZABELLA GOZDEK
CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR BIURA HANDLOWEGO
2008-08-11
2009-05-29
JUSTYNA FRANKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-30
2010-10-28
2001-07-02
2004-12-30
SIENNA GROBLA, 7, GDAŃSK, 80-760, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie