KRS 0000037371
REGON00816544000000
NazwaBIURO EKSPERTYZ FINANSOWYCH, MARKETINGU I CONSULTINGU "UNICONSULT - UNIGLOB GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO EKSPERTYZ FINANSOWYCH, MARKETINGU I CONSULTINGU "UNICONSULT - UNIGLOB GROUP"
Data rejestracji 27 sie 2001 (23 lata temu) 27 sie 2001
Data usunięcia 16 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #80 EDUKACJA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWMACIEJ JAROSŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2001-08-27
2024-04-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ ZBIGNIEW RUTKOWSKI
Wspólnik
2001-08-27
2024-04-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
EURO - IN CONSULTING S.R.L.
Wspólnik
2001-08-27
2005-07-21
39 UDZIAŁÓW (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.950 ZŁOTYCH (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
KRZYSZTOF MICHAŁ LIPKE
Likwidator
2012-03-19
2024-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MACIEJ JAROSŁAW GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-27
2012-03-19
GRZEGORZ ZBIGNIEW RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-27
2012-03-19
2001-08-27
2012-03-19
BIURO EKSPERTYZ FINANSOWYCH, MARKETINGU I CONSULTINGU "UNICONSULT - UNIGLOB GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie