KRS 0000352405
NIP6770024146
REGON35051237000000
NazwaVISIONEYE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaVISIONEYE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 01 kwi 2010 (14 lat temu) 01 kwi 2010
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 15, KATOWICE, 40-951, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji59776
Dane podatkowe
NIP 6770024146
data rejestracji 01 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 sty 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN MAREK FERDYN
reprezentant
MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF GŁOWACZ
Prokurent
2011-02-28
2013-06-19
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
KAROLINA GOCKO
Prokurent
2011-02-28
2011-09-08
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
MARK RICHARD WIJNGAARDE
Prokurent
2012-02-10
2013-06-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
ANDRZEJ JANUSZ GIL
Prokurent
2010-05-10
2010-09-30
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
JAN ANTONI MIGUT
Prokurent
2010-05-10
2010-12-09
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
ELŻBIETA DUNIEC
Prokurent
2010-06-17
2013-06-19
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
WOJCIECH ŚLIWIŃSKI
Prokurent
2011-02-28
2013-06-19
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
MIROSŁAW RUS
Prokurent
2011-02-28
2013-06-19
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
MARCIN FERDYN
NADZORCA SĄDOWY
2013-12-09
2015-10-08
ANNA GOLA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-05
2013-06-19
ANDRZEJ PRANDZIOCH
Członek Organu Nadzoru
2010-05-05
2013-06-19
WOJCIECH DEC
Członek Organu Nadzoru
2010-05-05
2011-03-08
MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-06-19
2023-01-17
AGNIESZKA KWACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-19
2023-01-17
MAREK JAN WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-19
2022-02-11
PIOTR SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2012-02-10
2013-06-19
PAWEŁ ZIEMBA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-10
2013-06-19
ROMUALD ETTERLE
Członek Organu Nadzoru
2011-03-08
2012-02-10
MARCIN FERDYN
Powiernik
2015-10-08
2023-01-17
MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
Beneficjent
SPÓŁKA AEGO SP. Z O.O. POSIADA 92,57% AKCJI VISIONEYE S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. 100% (1000) UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AEGO SP. Z O.O. MA CONTREFON TRADING LIMITED - SPÓŁKA ZAREJESTROWANA NA CYPRZE, W KTÓREJ WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW MA MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY SZAREK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-05
2010-09-30
ANDRZEJ GOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-01
2010-05-05
ANDRZEJ GOLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-05
2011-02-01
ANDRZEJ GOLA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2013-06-19
JERZY SZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-01
2010-05-05
RYSZARD SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-01
2010-06-17
ROMUALD ETTERLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-01
2010-09-30
ROMUALD ETTERLE
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2011-03-08
ARTUR JACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-01
2010-09-30
ARTUR JACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2013-06-19
2010-04-01
2013-06-19
KPG SPÓŁKA AKCYJNA
2013-06-19
2013-12-09
VISIONEYE SPÓŁKA AKCYJNA
2013-12-09
2015-10-08
VISIONEYE SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2010-04-01
2010-12-09
RYMARSKA, 3, KRAKÓW, 31-527, KRAKÓW, POLSKA
2010-12-09
2013-06-19
OPOLSKA, 100, KRAKÓW, 31-323, KRAKÓW, POLSKA
2013-06-19
2014-09-08
OPOLSKA, 22, KATOWICE, 40-084, KATOWICE, POLSKA
2014-09-08
2015-09-03
KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie