KRS 0000330298
NIP9452125087
REGON12088522100000
NazwaDEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEPHOS SOFTWARE
Data rejestracji 26 maj 2009 (15 lat temu) 26 maj 2009
Data usunięcia 22 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RODZINY POGANÓW, 63, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452125087
data rejestracji 21 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2009-05-26
2019-05-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
35794396600000
MARCIN KRZYSZTOF PROCHASKA
Prokurent
2013-03-27
2019-05-22
SAMOISTNA
MARCIN KRZYSZTOF PROCHASKA
Prokurent
2011-02-16
2012-04-02
SAMODZIELNA
PIOTR GRZEGORZ STĘPIEŃ
Prokurent
2012-12-04
2015-04-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR GRZEGORZ STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-05-26
2012-04-02
ANTONI KRZYSZTOF RZONCA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-26
2011-02-16
MARCIN KRZYSZTOF PROCHASKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-02
2013-03-27
ARTUR JACH
PREZES ZARZĄDU
2013-03-27
2019-05-22
KAROLINA GOCKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-27
2019-05-22
2009-05-26
2011-02-16
LUBLAŃSKA, 34, KRAKÓW, 31-476, KRAKÓW, POLSKA
2011-02-16
2012-12-04
PACHOŃSKIEGO, 15, KRAKÓW, 31-223, KRAKÓW, POLSKA
2012-12-04
2015-04-21
ALEJA SOSNOWA, 4, KRAKÓW, 30-224, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie