KRS 0000502137
NIP9542748780
REGON24351987000000
NazwaFINANCEWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINANCEWELL
Data rejestracji 25 mar 2014 (10 lat temu) 25 mar 2014
Data usunięcia 15 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 17, WARSZAWA, 00-359, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6579500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR MARIUSZ OSIECKI
Wspólnik
2014-03-25
2014-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ROŻKO
Wspólnik
2014-11-27
2016-07-15
65794 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.579.400,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO :CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO:PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ KOBUS
PREZES ZARZĄDU
2014-03-25
2014-11-27
KRZYSZTOF ROŻKO
PREZES ZARZĄDU
2014-11-27
2016-07-15
2014-03-25
2014-11-27
"OSIECKI INWESTYCJE 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-25
2014-10-03
GEN.JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, 46, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA
2014-10-03
2014-11-27
PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie