KRS 0000022446
NIP7550007123
REGON53133787200000
NazwaPRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA "PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA "PRIMUS"
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 30 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 12, PRUDNIK, 48-200, PRUDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3450000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#193 PRODUKCJA OBUWIA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #5243 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2222 USŁUGI POLIGRAFICZNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5271 NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCHKRYSTYNA ANTONINA KURPIEL
Prokurent
2001-07-11
2003-12-09
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA MAŁGORZATA BERNASIŃSKA
Prokurent
2003-12-09
2006-05-09
PROKURA ŁĄCZNA
MAKSYMILIAN HENRYK PIONTEK
Prokurent
2003-12-09
2006-05-09
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF GAN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2003-12-09
PIOTR HOLWEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2003-12-09
ZBIGNIEW RUS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2003-12-09
GRAŻYNA SAMULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2001-11-27
ADELA WERONIKA ZAROSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2003-12-09
WIESŁAW GARBACIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2003-12-09
JERZY STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2010-09-30
GRZEGORZ MŁYNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2010-09-30
JAN PONULAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2010-09-30
TOMASZ STOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2010-09-30
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-07-11
2010-09-30
6900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3450000,00ZŁ
JANUSZ PLACZEK
Powiernik
2004-04-28
2010-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ PIOTR KROMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-11
2002-05-24
KRYSTYNA ANNA MURAT
PREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2005-02-14
GRZEGORZ ŚWIERZY
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2003-12-09
2001-07-11
2010-09-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-11
2010-09-30
PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA "PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-11
2010-09-30
BATOREGO, 12, PRUDNIK, 48-200, PRUDNIK, POLSKA
2001-07-11
2010-09-30
193 - PRODUKCJA OBUWIA
2001-07-11
2010-09-30
331 - PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH
2001-07-11
2010-09-30
5243 - SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
2001-07-11
2010-09-30
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-07-11
2010-09-30
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2001-07-11
2010-09-30
5157 - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2001-07-11
2010-09-30
2222 - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-07-11
2010-09-30
5271 - NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie