KRS 0000080076
NIP5252188371
REGON01642708000000
NazwaPOL-MOT GENERAL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOL-MOT GENERAL BROKERS
Data rejestracji 14 sty 2002 (23 lata temu) 14 sty 2002
Data usunięcia 11 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZKOŁY ORLĄT, 4, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252188371
data rejestracji 01 maj 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWO #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMATEUSZ PAULIN ZARAJCZYK
reprezentant
ANDRZEJ MARIAN ANKLEWICZ
Beneficjent
ANETA BOGUMIŁA ANKLEWICZ
reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW ZARAJCZYK
Beneficjent
CEZARY JANUSZ BRZESKI
Wspólnik
2002-01-14
2003-08-07
10 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY, NA KWOTĘ 1000,00 ZŁOTYCH
ADAM KULA
Wspólnik
2002-01-14
2003-08-07
10 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY, NA KWOTĘ 1000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ROSIECKI
Wspólnik
2002-01-14
2009-08-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
AGNIESZKA KATARZYNA WOŁK ŁANIEWSKA
Wspólnik
2003-08-07
2004-02-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ
ANDRZEJ MARIAN ANKLEWICZ
Wspólnik
2004-12-20
2024-07-11
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-08-12
2024-07-11
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500 ZŁOTYCH
01277046700000
MARZENA DOROTA SIERPIŃSKA
Prokurent
2002-01-14
2003-10-27
ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU
WOJCIECH TOMASZ ANKLEWICZ
Likwidator
2019-08-01
2019-11-25
MATEUSZ PAULIN ZARAJCZYK
Likwidator
2019-08-01
2024-07-11
ANETA BOGUMIŁA ANKLEWICZ
Likwidator
2019-11-25
2024-07-11
ANDRZEJ MARIAN ANKLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2024-07-11
JAKUB MARCIN ROSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2009-10-28
BARTOSZ MICHAŁ KULA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2004-12-20
JERZY MACIEJ WOŁK ŁANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2009-10-28
PAWEŁ GILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2013-03-20
MICHAŁ SZWONDER
Członek Organu Nadzoru
2013-03-20
2024-07-11
ANDRZEJ ZARAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2024-07-11
ANDRZEJ MARIAN ANKLEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ STANISŁAW ZARAJCZYK
Beneficjent
PAN ANDRZEJ ZARAJCZYK JEST PODMIOTEM SPRAWUJĄCYM BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ "INVEST-MOT" SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM (SPRAWUJĄCYM BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ) WOBEC SPÓŁKI POL-MOT HOLDING S.A.. SPÓŁKA POL-MOT HOLDING S.A. JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM (SPRAWUJĄCYM BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ-POSIADAJĄCYM 51% UDZIAŁÓW) WOBEC SPÓŁKI POL-MOT GENERAL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK ANTONI GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-14
2003-10-27
MARZENA DOROTA SIERPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-27
2004-10-18
EWA HELENA RUSZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2016-12-15
MATEUSZ PAULIN ZARAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-15
2019-08-01
ROMAN MIECZYSŁAW KURNIK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-27
2004-10-18
WOJCIECH TOMASZ ANKLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. MARKETINGU I ROZWOJU
2008-07-25
2019-08-01
2002-01-14
2009-10-28
KONSORCJUM BROKERÓW UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWYCH "GENERAL BROKERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-28
2019-08-01
POL - MOT GENERAL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-14
2003-04-16
KANIOWSKA, 37, WARSZAWA, 01-529, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-16
2013-10-10
DOMINIKAŃSKA, 9, WARSZAWA, 02-738, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-10
2015-12-03
JANA SEBASTIANA BACHA, 26 A, WARSZAWA, 02-743, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie