KRS 0000289408
NIP7773016952
REGON30064634200000
NazwaCENTRUM PALET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM PALET
Data rejestracji 27 wrz 2007 (17 lat temu) 27 wrz 2007
Data usunięcia 24 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRYBUNALSKA, 53, POZNAŃ, 60-325, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJOANNA EWA WDZIĘCZNA
Wspólnik
2007-09-27
2009-12-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
MAŁGORZATA URBAŃSKA
Wspólnik
2007-09-27
2009-12-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
DANUTA GUTKOWSKA
Wspólnik
2007-09-27
2009-12-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
TERESA MICIGULSKA
Wspólnik
2007-09-27
2008-08-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
BOGDAN FIJAŁKOWSKI
Wspólnik
2008-08-20
2011-01-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
TERESA MICIGULSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2008-08-20
DANUTA GUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2009-12-11
JOANNA EWA WDZIĘCZNA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2009-12-11
MAŁGORZATA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-27
2009-12-11
BOGDAN FIJAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-20
2009-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ADAM SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-27
2008-02-13
MACIEJ STEFAN ZWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-20
2009-09-17
MACIEJ STEFAN ZWIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-17
2009-12-11
JULIUSZ FIJAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-11
2010-02-01
RYWANA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-02-01
2011-01-24
PIOTR JULIAN DAROSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-13
2008-08-20
2007-09-27
2008-08-20
POZNAŃSKA, 83, KÓRNIK, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
2008-08-20
2009-12-11
LIMANOWSKA, 1, POZNAŃ, 60-469, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie