KRS 0000184117
NIP5260212150
REGON00126443900000
NazwaOŚRODEK INICJATYW WDROŻENIOWYCH I PRODUKCYJNYCH "POLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOŚRODEK INICJATYW WDROŻENIOWYCH I PRODUKCYJNYCH "POLTECH"
Data rejestracji 18 gru 2003 (21 lat temu) 18 gru 2003
Data usunięcia 07 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOAKOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-666, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50250,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJTOMASZ NITA
Wspólnik
2003-12-18
2015-11-19
30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 20100,00 PLN
JERZY ANDRZEJ PIOTROWSKI
Wspólnik
2003-12-18
2015-11-19
38 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 25460,00 PLN
MICHAŁ JANUSZ PIOTROWSKI
Wspólnik
2015-11-19
2016-12-07
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 250 ZŁOTYCH
PAWEŁ FILIP PIOTROWSKI
Likwidator
2016-03-07
2016-12-07
MICHAŁ JANUSZ PIOTROWSKI
Likwidator
2016-03-07
2016-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW KAZIMIERZ NITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2016-02-09
JERZY ANDRZEJ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2016-02-09
PAWEŁ FILIP PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-09
2016-03-07
MICHAŁ JANUSZ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-09
2016-03-07
2003-12-18
2016-03-07
OŚRODEK INICJATYW WDROŻENIOWYCH I PRODUKCYJNYCH "POLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie